儿童益智玩具店加盟代理
中国历任总主席名单
中国的总主席一职在历史上扮演着重要的角色,代表着国家的最高领导权。以下是中国历任总主席的名单:
序号 | 姓名 | 任期 |
---|---|---|
1 | 毛泽东 | 1949年9月1959年4月 |
2 | 刘少奇 | 1959年4月1968年10月 |
3 | 朱德 | 1976年4月1976年6月 |
4 | 汪东兴 | 1976年6月1976年7月 |
5 | 叶剑英 | 1976年7月1983年9月 |
6 | 杨尚昆 | 1983年9月1988年4月 |
7 | 李先念 | 1988年4月1990年3月 |
8 | 杨尚昆 | 1990年3月1990年6月 |
9 | 江泽民 | 1990年6月2002年11月 |
10 | 胡锦涛 | 2002年11月2012年11月 |
11 | 习近平 | 2012年11月至今 |
以上名单展示了中国自建国以来的总主席历任情况,他们在各自的任期内对中国的发展和变革都有着重要的影响。